徐才厚简历:
徐才厚,男,汉族,1943年6月生,辽宁瓦房店人,1971年4月加入中国共产党,1963年8月入伍,哈尔滨军事工程学院电子工程系毕业,大学学历,上将军衔。
19631968年 哈尔滨军事工程学院电子工程系学员
19681970年 陆军第三十九军农场劳动锻炼
19701971年 吉林省军区独立师三团二营六连当兵锻炼
19711972年 沈阳军区守备第三师炮兵团一营二连副指导员
19721982年 吉林省军区政治部干部处干事、副处长(其间:19801982年解放军政治学院培训班学习)
19821983年 吉林省军区政治部干部处处长兼离退休办公室主任
19831984年 吉林省军区政治部副主任
19841985年 沈阳军区政治部群众工作部部长
19851990年 陆军第十六集团军政治部主任
19901992年 陆军第十六集团军政委
19921993年 解放军总政治部主任助理、主任助理兼解放军报社社长
19931994年 解放军总政治部副主任兼解放军报社社长
19941996年 解放军总政治部副主任
19961999年 济南军区政委、军区党委书记
19992000年 中央军事委员会委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,解放军总政治部常务副主任、总政治部党委副书记
20002002年 中央军事委员会委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,解放军总政治部常务副主任兼中央军委纪委书记、总政治部党委副书记
20022004年 中央书记处书记,中央军事委员会委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,解放军总政治部主任、总政治部党委书记
20042005年 中央书记处书记,中央军事委员会副主席,中华人民共和国中央军事委员会委员
20052007年 中央书记处书记,中央军事委员会副主席,中华人民共和国中央军事委员会副主席
2007 中央政治局委员(至2012年11月),中央军事委员会副主席(至2012年11月),中华人民共和国中央军事委员会副主席(至2013年3月)
中共第十五届、十六届、十七届中央委员,十六届中央书记处书记,十七届中央政治局委员。十五届四中全会增补为中央军事委员会委员。第九届全国人大常委会第十二次会议任命为中