2015年06月—,广东省委副书记,深圳市委书记,广东预备役高炮师第一政委、第一书记。
2016年12月—,广东省委副书记,副省长、代理省长、省政府党组书记。
中共第十八届中央委员,十一届省委委员、常委,五届、六届市委委员。第十一届全国政协委员。
黄先耀简历
黄先耀,男,汉族,1954年10月生,河南长垣人,1978年5月入党,1973年6月参加工作,中国社会科学院研究生院社会学系社会学专业毕业,在职研究生学历,法学博士,高级工程师。
现任广东省委常委、省纪委书记。
1973.06--1975.10河南省长垣县苗占公社办公室通讯员兼团委副书记
1975.10--1978.05大连海运学院机电系轮机管理专业学习
1978.05--1978.08大连海运学院办公室干部
1978.08--1984.06交通部教育局中专教育处干部
1984.06--1986.02交通部广州海运学校副校长、党委委员
1986.02--1987.02交通部教育局副处级干部
1987.02--1988.12交通部政治部组织部二处副处长、处长
1988.12--1992.12交通部人事劳动司技术干部与培训处处长(其间:1989.01-1991.01中国社会科学院研究生院社会学系社会学专业在职硕士研究生课程班学习)
1992.12--1998.09交通部人事劳动司副司长(其间:1997.09-1998.01中央党校进修二班学习)
1998.09--2001.10交通部海事局党委书记兼副局长(正局级)
2001.10--2004.08中央纪委、监察部驻交通部纪检组副组长、监察局局长(1999.09-2003.07中国社会科学院研究生院社会学系社会学专业学习,获法学博士学位;2004.02-2004.07挂任黑龙江省政府副秘书长)