2001.03——2001.04,广东省茂名市委副书记(正厅级)(2001.03—2001.07在中央党校进修二班学习);
2001.04——2003.04,广东省茂名市委副书记、市长;
2003.04——2003.05,广东省肇庆市委书记;
2003.05——2006.07,广东省肇庆市委书记、市人大常委会主任(2005.07—2005.10参加中组部第4期哈佛大学公共管理高级培训班学习);
2006.07——2012年,广东省委常委、宣传部部长(其间:2009.03-2009.05省部级领导干部国防研究班学习)。
2012年——,广东省委常委、统战部部长。
中共十七大代表,第十届全国人大代表。
第九届、十届、十一届广东省委委员。
徐少华简历
徐少华,男,汉族,1958年1月生,广东广州人,1984年3月加入中国共产党,1974年12月参加工作,中山大学经济系政治经济学专业毕业,中山大学研究生学历。
现任广东省委常委、省人大常委会副主任。
1974.12-1976.12,广东省肇庆地区石牌大队知青;
1976.12-1979.09,广东省肇庆矽钢片厂工人;
1979.09-1983.07,中山大学历史系历史专业学习;
1983.07-1985.07,中山大学团委组织部长;
1985.07-1988.02,中山大学团委副书记(副科级,其间:1985.09-1987.07在中山大学政治经济学专业研究生班学习);
1988.02-1988.05,中山大学党委宣传部秘书(正科级);
1988.05-1989.04,中山大学综合服务总公司副总经理(享受副处级待遇);
1989.04-1990.05,广东省封开县副县长(挂职);