1998年1月至1999年12月,任中共潍坊市委常委、市政府副市长、党组副书记兼农业高新技术产业开发区党工委书记。
1999年12月至2000年1月,任中共潍坊市委副书记、市政府副市长。
2000年1月至2月,任中共潍坊市委副书记、市政府代市长。
2000年2月至2002年12月,任中共潍坊市委副书记、市政府市长。
2002年12月至2008年1月,任山东省政协常委。
2008年1月退休
观后感2018-06-16王华老师
1998年1月至1999年12月,任中共潍坊市委常委、市政府副市长、党组副书记兼农业高新技术产业开发区党工委书记。
1999年12月至2000年1月,任中共潍坊市委副书记、市政府副市长。
2000年1月至2月,任中共潍坊市委副书记、市政府代市长。
2000年2月至2002年12月,任中共潍坊市委副书记、市政府市长。
2002年12月至2008年1月,任山东省政协常委。
2008年1月退休
2018年王伯祥电影观后感精选范文